Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.01.2018 - 30.06.2025 | Jindřich Trpišovský | 27.02.1976 | |
05.09.2016 - 19.12.2017 | Jaroslav Šilhavý | 03.11.1961 | |
01.07.2015 - 28.08.2016 | Dušan Uhrin | 11.10.1967 | |
01.07.2014 - 30.06.2015 | Miroslav Beránek | 24.04.1957 | |
03.03.2014 - 30.06.2014 | Alex Pastoor | 26.10.1966 | |
18.09.2013 - 02.03.2014 | Miroslav Koubek | 01.09.1951 | |
30.04.2013 - 14.09.2013 | Michal Petrouš | 06.12.1969 | |
01.07.2012 - 29.04.2013 | Petr Rada | 21.08.1958 | |
10.03.2012 - 30.06.2012 | Martin Poustka | 12.02.1975 | |
02.10.2011 - 09.03.2012 | František Straka | 28.05.1958 | |
30.09.2010 - 01.10.2011 | Michal Petrouš | 06.12.1969 | |
01.06.2010 - 29.09.2010 | Karel Jarolím | 23.08.1956 | |
30.03.2010 - 30.06.2010 | František Cipro | 13.04.1947 | |
12.04.2005 - 29.03.2010 | Karel Jarolím | 23.08.1956 | |
01.01.2004 - 11.04.2005 | Josef Csaplár | 29.10.1962 | |
01.01.2002 - 31.12.2003 | Miroslav Beránek | 24.04.1957 | |
01.07.2001 - 31.12.2001 | Josef Pešice | 12.02.1950 | |
01.07.2000 - 30.06.2001 | Karel Jarolím | 23.08.1956 | |
01.07.1999 - 30.11.2000 | František Cipro | 13.04.1947 | |
01.07.1998 - 30.06.1999 | Jaroslav Hřebík | 16.12.1948 | |
21.09.1997 - 30.06.1998 | Pavel Tobiáš | 10.01.1955 | |
01.07.1995 - 20.09.1997 | František Cipro | 13.04.1947 | |
01.07.1994 - 30.06.1995 | Miroslav Beránek | 24.04.1957 | |
01.11.1993 - 31.12.1994 | Jindřich Dejmal | 03.07.1948 | |
01.07.1992 - 30.06.1994 | Jozef Jarabinský | 12.03.1944 | |
01.01.1990 - 05.10.1992 | Vlastimil Petržela | 20.07.1953 | |
01.07.1988 - 31.12.1989 | Ivan Kopecký | 29.01.1946 | |
01.07.1987 - 30.06.1988 | Tomáš Pospíchal | 26.06.1936 | |
01.07.1987 - 31.12.1988 | Miroslav Starý | 17.05.1945 | |
16.11.1986 - 30.06.1987 | Vlastimil Petržela | 20.07.1953 | |
01.07.1984 - 15.11.1986 | Jaroslav Jareš | 21.03.1930 | |
01.01.1982 - 30.06.1984 | Milan Máčala | 04.07.1943 | |
01.07.1981 - 30.06.1984 | Miroslav Starý | 17.05.1945 | |
01.01.1981 - 30.06.1981 | Josef Bouška | 25.08.1945 | |
01.07.1979 - 31.12.1980 | Bohumil Musil | 10.05.1922 | |
01.07.1973 - 30.06.1979 | Jaroslav Jareš | 21.03.1930 | |
01.01.1973 - 30.06.1973 | Rudolf Vytlačil | 09.02.1912 | |
01.07.1970 - 30.06.1972 | Antonín Rýgr | 15.08.1921 | |
01.09.1969 - 30.06.1970 | Josef Forejt | 14.08.1922 | |
01.07.1966 - 31.12.1968 | František Havránek | 11.07.1923 | |
01.07.1964 - 30.06.1966 | František Ipser | 16.08.1927 | |
01.07.1963 - 30.06.1964 | Karel Finek | 27.05.1920 | |
01.07.1960 - 30.06.1963 | Antonín Rýgr | 15.08.1921 | |
01.07.1959 - 30.06.1960 | Karel Finek | 27.05.1920 | |
01.07.1958 - 31.12.1958 | Josef Forejt | 14.08.1922 | |
01.07.1956 - 30.06.1958 | Antonín Rýgr | 15.08.1921 | |
01.07.1954 - 30.06.1956 | Josef Bican | 25.09.1913 | |
01.07.1952 - 30.06.1953 | Emil Seifert | 28.04.1900 | |
01.07.1950 - 30.06.1951 | Vilém König | 18.09.1903 | |
01.07.1947 - 30.06.1948 | Vilém König | 18.09.1903 | |
01.07.1946 - 30.06.1947 | Josef Pojar | ||
01.07.1939 - 30.06.1946 | Emil Seifert | 28.04.1900 | |
26.06.1938 - 11.09.1938 | Jake Madden | 11.06.1865 | |
01.07.1933 - 30.06.1935 | Kálmán Konrád | 23.05.1896 | |
01.07.1930 - 30.06.1933 | Josef Sloup | 19.12.1897 | |
01.07.1905 - 30.06.1930 | Jake Madden | 11.06.1865 |