Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
24.03.2024 - 30.06.2024 | Brando Erdogan | 19.05.1984 | |
02.02.2024 - 25.03.2024 | Ali Günes | 15.07.1961 | |
21.06.2023 - 05.11.2023 | Nedim Yiğit | 27.09.1971 | |
01.07.2022 - 01.06.2023 | Djengis Redjepi | 08.07.1982 | |
08.12.2021 - 30.06.2022 | Granit Begolli | 04.08.1991 | |
20.12.2020 - 12.03.2021 | Naci Şensoy | 20.02.1958 | |
01.07.2019 - 25.11.2019 | Samuel Nikaj | 02.11.1977 | |
12.11.2018 - 02.03.2019 | Vincenzo Annese | 22.09.1984 | |
01.07.2018 - 31.10.2018 | Bedridin Gjinali | ||
16.06.2017 - 19.05.2018 | Bledi Shkëmbi | 13.08.1979 | |
01.12.2016 - 31.05.2017 | Agron Beseni |