Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2020 - 30.06.2024 | Dimitrios Spanos | 13.07.1969 | |
21.01.2020 - 30.06.2020 | Apostolos Charalampidis | 04.07.1968 | |
31.07.2018 - 06.09.2018 | Konstantinos Anyfantakis | 29.10.1971 | |
22.08.2010 - 07.01.2011 | Giannis Petrakis | 20.05.1959 | |
15.01.2007 - 30.05.2009 | Giannis Chatzinikolaou | 30.01.1965 | |
09.11.2006 - 30.06.2007 | Augusto Inácio | 01.02.1955 | |
30.10.2006 - 07.11.2006 | Alejandro Cáceres | 15.07.1963 | |
01.07.2005 - 30.06.2006 | Sakis Tsiolis | 30.06.1959 | |
24.05.2005 - 30.06.2005 | Alejandro Cáceres | 15.07.1963 | |
01.07.2003 - 24.05.2005 | Vangelis Vlachos | 28.04.1962 | |
01.12.2002 - 30.06.2003 | Jacek Gmoch | 13.01.1939 | |
01.07.2002 - 01.12.2002 | Jean-Michel Cavalli | 13.07.1957 | |
01.09.1999 - 31.10.1999 | Kostas Polychroniou | 12.11.1936 | |
01.07.1999 - 30.06.2002 | Oleg Blokhin | 05.11.1952 | |
01.07.1998 - 30.06.1999 | Sergio Markarián | 01.11.1944 | |
04.03.1997 - 30.06.1998 | Jacek Gmoch | 13.01.1939 | |
17.02.1997 - 03.03.1997 | Sokratis Gemelos | ||
01.12.1994 - 28.02.1997 | Oleg Blokhin | 05.11.1952 | |
01.07.1992 - 30.06.1993 | Gerhard Prokop | 18.05.1939 |