Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2019 - 05.11.2019 | Hakan Demirkan | 04.10.1971 | |
18.09.2017 - 30.06.2019 | Mehmet Akbulut | 07.03.1966 |
Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2019 - 05.11.2019 | Hakan Demirkan | 04.10.1971 | |
18.09.2017 - 30.06.2019 | Mehmet Akbulut | 07.03.1966 |
Hacettepe 1945 Spor Kulübü | |
Land: | Türkei |
gegründet: | 0000 |
Stadion: | ---------- |
Homepage: | ---------- |
zum Profil » |