Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2023 - 30.06.2025 | David Střihavka | 04.03.1983 | |
01.07.2020 - 30.06.2023 | Marek Jarolím | 21.05.1984 | |
05.01.2019 - 30.06.2020 | Martin Hyský | 25.09.1975 | |
01.07.2016 - 31.12.2018 | Pavel Řehák | 07.10.1963 | |
01.07.2013 - 26.04.2016 | Pavel Řehák | 07.10.1963 | |
01.07.2010 - 03.08.2011 | Pavel Řehák | 07.10.1963 | |
01.07.2005 - 30.06.2007 | Luboš Kozel | 16.03.1971 | |
01.07.1987 - 31.12.1989 | Jindřich Dejmal | 03.07.1948 |