Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2023 - 30.06.2025 | Pedro Resende | 19.04.1977 | |
06.03.2023 - 30.06.2023 | Hélder Dias | 03.04.1983 | |
19.10.2022 - 06.03.2023 | Stéphane Leoni | 05.03.1976 | |
01.07.2021 - 17.10.2022 | Pedro Resende | 19.04.1977 | |
18.03.2019 - 30.06.2021 | Paolo Amodio | 28.05.1973 | |
01.07.2018 - 17.03.2019 | Arno Bonvini | 14.10.1975 | |
09.04.2018 - 30.06.2018 | Dany Theis | 11.09.1967 | |
01.07.2016 - 09.04.2018 | Pascal Carzaniga | 04.05.1971 | |
01.07.2014 - 30.06.2016 | Marc Thomé | 04.11.1963 | |
01.07.2012 - 30.06.2014 | Michel Leflochmoan | 06.10.1951 | |
01.07.2011 - 30.06.2012 | Paolo Amodio | 28.05.1973 | |
11.04.2011 - 30.06.2011 | Maurice Spitoni | 23.03.1954 | |
01.07.2009 - 10.04.2011 | Dany Theis | 11.09.1967 | |
01.07.2008 - 30.06.2009 | Roland Schaack | 07.07.1973 | |
01.07.1984 - 30.06.1985 | Albert Adams | 14.03.1941 | |
01.07.1976 - 30.06.1977 | Werner Stein | ||
01.07.1974 - 30.06.1978 | Marc Boreux | 00.00.1927 | |
01.07.1972 - 30.06.1975 | Johny Kirsch | 26.11.1944 |