Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
06.03.2024 - 31.12.2024 | Marco Valencia | 01.08.1971 | |
06.12.2023 - 04.03.2024 | Pablo De Muner | 14.04.1981 | |
14.03.2023 - 21.11.2023 | Mariano Soso | 30.04.1981 | |
07.03.2023 - 13.03.2023 | Marco Valencia | 01.08.1971 | |
04.07.2022 - 06.03.2023 | Pablo Lavallén | 07.09.1972 | |
01.01.2021 - 30.06.2022 | Néstor Lorenzo | 28.02.1966 | |
25.09.2020 - 31.12.2020 | Marco Valencia | 01.08.1971 | |
01.01.2020 - 24.09.2020 | Carlos Bustos | 16.04.1966 | |
28.10.2019 - 31.12.2019 | Marco Valencia | 01.08.1971 | |
14.06.2019 - 27.10.2019 | Diego Osella | 19.07.1970 | |
23.05.2019 - 13.06.2019 | Karlo Calcina | 03.03.1984 | |
01.01.2019 - 22.05.2019 | Jorge Pautasso | 13.02.1962 | |
01.05.2018 - 31.12.2018 | Hernán Torres | 18.02.1961 | |
30.04.2018 - 26.05.2018 | Oscar Gambetta | ||
06.10.2017 - 29.04.2018 | Enrique Meza | 14.11.1979 | |
01.01.2014 - 03.10.2017 | Juan Reynoso | 28.12.1969 | |
11.03.2013 - 31.12.2013 | Franco Navarro | 10.11.1961 | |
01.01.2013 - 10.03.2013 | Marcelo Straccia | 27.06.1966 | |
01.01.2012 - 31.12.2012 | Julio Zamora | 11.03.1966 | |
01.05.2011 - 31.12.2011 | Wilmar Valencia | 27.10.1961 | |
01.07.2010 - 30.04.2011 | Carlos Jurado | 11.06.1947 | |
01.01.2010 - 31.12.2010 | Luis Flores | 18.08.1964 | |
01.01.1998 - 31.12.1998 | Freddy Ternero | 26.03.1962 | |
01.01.1984 - 31.12.1984 | Gustavo Merino Vigil | ||
01.01.1982 - 31.12.1982 | Juan José Tan |