Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
06.04.2024 - 30.06.2025 | Ivan Brnović | 30.01.1976 | |
01.07.2023 - 05.04.2024 | Mladen Milinković | 14.05.1968 | |
09.08.2022 - 30.06.2023 | Miodrag Džudović | 06.09.1979 | |
30.07.2021 - 08.08.2022 | Aleksandar Nedovic | 05.09.1978 | |
01.11.2019 - 29.07.2021 | Mladen Milinković | 14.05.1968 | |
07.10.2018 - 28.10.2019 | Branko Brnović | 08.08.1967 | |
15.09.2018 - 06.10.2018 | Radislav Dragićević | 13.09.1971 | |
01.07.2018 - 05.09.2018 | Zoran Govedarica | 14.04.1968 | |
01.07.2017 - 30.06.2018 | Dragan Kažić | 27.06.1961 | |
01.07.2015 - 30.06.2017 | Miodrag Vukotić | 08.11.1973 | |
01.08.2014 - 30.06.2015 | Dragan Radojičić | 03.06.1970 | |
01.07.2014 - 31.07.2014 | Goran Perišić | 06.12.1976 | |
01.07.2013 - 30.06.2014 | Nenad Vukčević | 25.11.1974 | |
01.07.2012 - 30.06.2013 | Radislav Dragićević | 13.09.1971 | |
01.07.2011 - 30.06.2012 | Miodrag Radulović | 23.10.1967 | |
01.07.2010 - 01.06.2011 | Nikola Rakojević | 15.01.1958 | |
01.07.2009 - 30.06.2010 | Mihajlo Ivanović | 04.02.1952 | |
01.09.2008 - 30.06.2009 | Miodrag Ješić | 30.11.1958 | |
01.07.2008 - 05.09.2008 | Branko Babić | 01.06.1947 | |
01.07.2008 - 30.06.2009 | Nenad Vukčević | 25.11.1974 | |
01.01.2008 - 30.06.2008 | Misha Radovic | 12.09.1961 | |
01.01.2007 - 04.04.2007 | Branislav Milačić | 29.06.1949 | |
01.07.2003 - 30.06.2006 | Branislav Milačić | 29.06.1949 | |
01.08.1998 - 30.06.1999 | Dragan Okuka | 02.04.1954 | |
01.06.1995 - 31.12.1995 | Dragan Šaković | ||
01.07.1991 - 30.06.1992 | Milan Živadinović | 15.12.1944 | |
01.07.1990 - 30.06.1991 | Milovan Đorić | 06.08.1945 | |
01.07.1987 - 30.06.1989 | Stanko Poklepović | 18.04.1938 | |
01.07.1986 - 30.06.1987 | Milan Živadinović | 15.12.1944 | |
01.07.1977 - 30.06.1978 | Dragoljub Milošević | 08.11.1929 | |
01.07.1976 - 30.06.1977 | Marko Valok | 05.03.1927 | |
01.07.1967 - 30.06.1968 | Aleksander Atanacković | 29.04.1920 |