Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.01.2023 - 31.12.2024 | Vyacheslav Lugovkin | 13.02.1968 | |
25.10.2022 - 31.12.2022 | Igor Pyvin | 04.08.1967 | |
01.07.2022 - 24.10.2022 | Valeriy Esipov | 04.10.1971 | |
01.09.2021 - 30.06.2022 | Artem Gorlov | 23.06.1987 | |
01.01.1963 - 31.12.1963 | Sergei Mosyagin | 29.12.1937 |