Zeitraum | Trainer | Land | geb. |
01.07.2019 - 31.12.2019 | Flavio Robatto | 16.01.1974 | |
02.05.2019 - 30.06.2019 | Geovanny Ruiz | 18.08.1976 | |
01.01.2019 - 29.04.2019 | Nelson Videla | 07.02.1981 | |
25.05.2015 - 31.12.2015 | Geovanny Cumbicus | 25.01.1980 | |
01.01.2015 - 24.05.2015 | Julio Toresani | 05.12.1967 | |
21.03.2014 - 31.12.2014 | Diego Ochoa | 16.06.1966 | |
01.07.2013 - 20.03.2014 | Álex Aguinaga | 09.07.1968 | |
19.05.2013 - 01.07.2013 | Juan Pérez | 09.01.1972 | |
01.01.2012 - 18.05.2013 | Paul Vélez | 12.05.1971 | |
05.09.2011 - 31.12.2011 | Diego Ochoa | 16.06.1966 | |
01.05.2011 - 05.09.2011 | Jorge C. Habbeger | 19.10.1946 | |
24.04.2011 - 05.05.2011 | Diego Ochoa | 16.06.1966 | |
01.01.2010 - 26.04.2011 | Homero Valencia | 05.01.1961 |